29. juniUnderskudd på DKK 4,6 mio.ReD Partner Holding 2022 ApSReD Partner Holding 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2022 til 31. desember 2023. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 2,9 mio.RED ASSOCIATES HOLDING A/SRED ASSOCIATES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 9,8 mio.RED ASSOCIATES A/SRED ASSOCIATES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 3,6 mio.ReD TopCo ApSReD TopCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. desember 2022 til 31. desember 2023. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 11 mio.RED ASSOCIATES A/SRED ASSOCIATES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.RED ASSOCIATES HOLDING A/SRED ASSOCIATES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Mads Holme blir med i styretRED ASSOCIATES A/SMads Holme blir med i styret for RED ASSOCIATES A/S.Se mere
16. februar 2023Mads Holme blir med i styretRED ASSOCIATES HOLDING A/SMads Holme blir med i styret for RED ASSOCIATES HOLDING A/S.Se mere
19. desember 2022StiftelseReD TopCo ApSReD TopCo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022StiftelseReD Partner Holding 2022 ApSReD Partner Holding 2022 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2022William Ervin Hoover forlater styretRED ASSOCIATES HOLDING A/SWilliam Ervin Hoover forlater styret for RED ASSOCIATES HOLDING A/S etter en periode på 12 år. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2022Ann Rochelle Smith forlater styretRED ASSOCIATES HOLDING A/SAnn Rochelle Smith forlater styret for RED ASSOCIATES HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 5,2 mio.RED ASSOCIATES HOLDING A/SRED ASSOCIATES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 8,2 mio.RED ASSOCIATES A/SRED ASSOCIATES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Mads Holme blir med i ledelsenRED ASSOCIATES HOLDING A/SMads Holme erstatter Millie Parekh Arora i ledelsen for RED ASSOCIATES HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 677.012 RED ASSOCIATES A/SRED ASSOCIATES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 5,5 mio.RED ASSOCIATES A/SRED ASSOCIATES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mads Holme er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Mads Holme blir med i ledelsenRED ASSOCIATES A/SMads Holme blir med i ledelsen for RED ASSOCIATES A/S.Se mere