23. juni · sermitsiaq.agNy udvikling skaber fornyet optimisme i KJ GreenlandDet er Mads H. Nørgaard og Bjarke F. Les artikkel
13. juniOverskudd på DKK 4,9 mio.KJ GREENLAND A/SKJ GREENLAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Højlund Nørgaard er medlem av styret.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 59.376 Illutaaq ApSIllutaaq ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Højlund Nørgaard er medlem av styret.Se mere
15. aprilMads Højlund Nørgaard blir med i styretIllutaaq ApSMads Højlund Nørgaard blir med i styret for Illutaaq ApS.Se mere
8. april · bygge-anlaegsavisen.dkKJ Greenland styrker ledelse og forretningsudviklingJens fortsætter som sådan i Aasiaat, mens Karl bliver bakket op af Mads H. Nørgaard på posten i Ilulissat. Les artikkel
27. januarMads Højlund Nørgaard blir med i styretKJ GREENLAND A/SMads Højlund Nørgaard blir med i styret for KJ GREENLAND A/S.Se mere
18. mai 2021 · Bygge- og AnlægsavisenEntreprenør på arktisk formidlingscenter: Ikke to komponenter er ensDet skyldes, som Mads H. Nørgaard forklarer, at bygningen er konstrueret med en dobbeltkrum bærende stålkonstruktion baseret på 52 unikke spær-rammer omkring tre 'runde' bygningskroppe. Les artikkel
24. juni 2014Mads Højlund Nørgaard forlater ledelsenMADS H. NØRGAARD ApSMads Højlund Nørgaard forlater ledelsen for MADS H. NØRGAARD ApS etter en periode på 8 år.Se mere
24. juni 2014Mads Højlund Nørgaard forlater ledelsenMADS H. NØRGAARD HOLDING ApSMads Højlund Nørgaard forlater ledelsen for MADS H. NØRGAARD HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
9. juni 2013Underskudd på DKK 24.223 MADS H. NØRGAARD ApSMADS H. NØRGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Underskudd på DKK 3.500 MADS H. NØRGAARD HOLDING ApSMADS H. NØRGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMADS H. NØRGAARD HOLDING ApSMADS H. NØRGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMADS H. NØRGAARD ApSMADS H. NØRGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortMADS H. NØRGAARD ApSMADS H. NØRGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortMADS H. NØRGAARD HOLDING ApSMADS H. NØRGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortMADS H. NØRGAARD HOLDING ApSMADS H. NØRGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortMADS H. NØRGAARD ApSMADS H. NØRGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMADS H. NØRGAARD HOLDING ApSMADS H. NØRGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMADS H. NØRGAARD ApSMADS H. NØRGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2008AdresseendringMADS H. NØRGAARD ApSMADS H. NØRGAARD ApS flytter fra Lejre til Hinnerup. Mads Højlund Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere