8. juni 2012Mads Kanstrup Allerup Pedersen forlater styretEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SMads Kanstrup Allerup Pedersen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S etter en periode på 7 år.Se mere
14. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
9. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
20. oktober 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
23. oktober 2008AdresseendringEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S flytter fra Slagelse til Dalmose. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
6. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
25. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Mads Kanstrup Allerup Pedersen er styreleder.Se mere
24. mai 2005Mads Kanstrup Allerup Pedersen blir ny styrelederEJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/SMads Kanstrup Allerup Pedersen erstatter Jan Marinus Sørensen som styreleder hos EJENDOMSSELSKABET SKOVSØ A/S etter en periode på 2 år.Se mere