1. septemberNy bransje: Udlejning af erhvervsejendommeProFectus Ejendomme ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
28. augustOverskudd på DKK 10 mio.Kramer Industri A/SKramer Industri A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. juli 2023 til 30. juni. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
23. august · vores-langaa.dkNye virksomheder i Langå i sidste månedProFectus Ejendomme ApS tilhører branchen Køb og salg af egen fast ejendom og er ejet samt ledet af Mads Kramer. Les artikkel
4. juliStiftelseProFectus Ejendomme ApSProFectus Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.PROFECTUS HOLDING ApSPROFECTUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023 · Mester TidendeHer er de seneste udskiftninger i byggevirksomhedernes direktioner og bestyrelser - måske er der nogen du kenderIkas Isolering A/S Mads Kramer er udtrådt af direktionen hos Ikas Isolering A/S. Les artikkel
6. oktober 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 40Ikas Isolering A/S Mads Kramer er udtrådt af direktionen hos Ikas Isolering A/S. Les artikkel
27. september 2023AdresseendringKramer Industri A/SKramer Industri A/S flytter fra Langå til Hadsten. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Mads Kramer blir med i styretKramer Industri A/SMads Kramer blir med i styret for Kramer Industri A/S.Se mere
26. september 2023Ny selskapsform AktieselskabKramer Industri A/SKI af 3. juli 2023 ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Kramer Industri A/S. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Mads Kramer forlater ledelsenCronqvist Holding ApSMads Kramer forlater ledelsen for Cronqvist Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. september 2023Mads Kramer forlater ledelsenIKAS ISOLERING A/SMads Kramer forlater ledelsen for IKAS ISOLERING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
25. september 2023Mads Kramer forlater ledelsenCronqvist Ejendomme ApSMads Kramer forlater ledelsen for Cronqvist Ejendomme ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. juli 2023StiftelseKI af 3. juli 2023 ApSKI af 3. juli 2023 ApS stiftes i bransjen anden bygningsinstallationsvirksomhed. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenKramer & Cronqvist Ejendomme ApSMads Kramer er ikke lenger registrert som reell eier av Kramer & Cronqvist Ejendomme ApS.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenIKAS ISOLERING A/SMads Kramer er ikke lenger registrert som reell eier av IKAS ISOLERING A/S.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenKramer & Cronqvist Holding ApSMads Kramer er ikke lenger registrert som reell eier av Kramer & Cronqvist Holding ApS.Se mere
18. november 2022 · Erhvervplus.dkTallene vendt: Profectus Holding ApS i Langå gik fra underskud til overskudFirmaet ledes af direktør Mads Kramer. Les artikkel
18. november 2022Overskudd på DKK 852.290 PROFECTUS HOLDING ApSPROFECTUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Kramer er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022 · Erhvervplus.dkRøde tal forsvandt: Kramer & Cronqvist Holding ApS i Harlev J er gået fra underskud til millionplusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Mads Kramer og Kim Cronqvist Christensen. Les artikkel