Mads Kristian Vesterskov Sørensen har været i direktionen for SØRENSEN LÆDER A/S siden 2010 og er desuden direktør i EJENDOMSSELSKABET AF 04.09.2003 ApS og STARLAD ApS.
EJENDOMSSELSKABET AF 04.09.2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Kristian Vesterskov Sørensen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 04.09.2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Kristian Vesterskov Sørensen er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET AF 04.09.2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Kristian Vesterskov Sørensen er medlem af ledelsen.