1. juliNy bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseMK Real Assets ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Kærsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 752.485 MK Real Assets ApSMK Real Assets ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Kærsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 0 NS 21.04.22 P/SNS 21.04.22 P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Kærsgaard er medlem av styret.Se mere
16. november 2023Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseNS 21.04.23 P/STidligere bransje: Investeringsselskaber. Mads Kærsgaard er medlem av styret.Se mere
14. november 2023StiftelseNS 21.04.23 P/SNS 21.04.23 P/S stiftes i bransjen investeringsselskaber. Mads Kærsgaard er medlem av styret.Se mere
11. juli 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.MK Real Assets ApSMK Real Assets ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Kærsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 5.496 NS 21.04.22 P/SNS 21.04.22 P/S offentliggjør regnskap for perioden 4. mai 2022 til 31. desember 2022. Mads Kærsgaard er medlem av styret.Se mere
2. august 2022AdresseendringNS 21.04.22 P/SNS 21.04.22 P/S flytter til ny adresse i København K. Mads Kærsgaard er medlem av styret.Se mere
4. mai 2022StiftelseNS 21.04.22 P/SNS 21.04.22 P/S stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Mads Kærsgaard er medlem av styret.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 6,4 mio.MK Real Assets ApSMK Real Assets ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Kærsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Overskudd på DKK 1,6 mio.MK Real Assets ApSMK Real Assets ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. februar 2020 til 31. desember 2020. Mads Kærsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2020StiftelseMK Real Assets ApSMK Real Assets ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Kærsgaard er medlem af ledelsen.Se mere