8. juliOscar Hoang Dao blir adm. direktørJOYN ApSOscar Hoang Dao erstatter Louise Kirstine Meyland som adm. direktør i JOYN ApS. Mads Limère Fugl eier 70% av virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 7.083 JOYN ApSJOYN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Limère Fugl eier 39% av virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 13.684 Nordic Ergo ApSNordic Ergo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Limère Fugl eier 30% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 31.204 GoGetters Holding ApSGoGetters Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiKristian Skriver Laustsen blir med i ledelsenCoworking Noahs ApSKristian Skriver Laustsen erstatter Susan Nørgaard i ledelsen for Coworking Noahs ApS etter en periode på 2 år. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 265.869 Fuglebo Ejendomsinvestering ApSFuglebo Ejendomsinvestering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar · erhvervslivodense.dkOverskuddet stiger: Coworking Plus ApS fik millionplusVirksomheden ledes af direktør Mads Limère Fugl. Les artikkel
14. februarOverskudd på DKK 1,5 mio.Coworking Plus ApSCoworking Plus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarSilas Mathias Barthelemy forlater ledelsenJOYN ApSSilas Mathias Barthelemy forlater ledelsen for JOYN ApS etter en periode på 4 år. Mads Limère Fugl eier 39% av virksomheten.Se mere
5. februarLouise Kirstine Meyland blir adm. direktørJOYN ApSLouise Kirstine Meyland blir adm. direktør i JOYN ApS. Mads Limère Fugl eier 39% av virksomheten.Se mere
17. november 2023Underskudd på DKK 783.513 Coworking Noahs ApSCoworking Noahs ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. oktober 2022 til 30. april. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeFuglebo Ejendomsinvestering ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 7.504 JOYN ApSJOYN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Limère Fugl eier 39% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 3.644 GoGetters Holding ApSGoGetters Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Mads Limère Fugl forlater styretPletora ApSMads Limère Fugl forlater styret for Pletora ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. juni 2023Endring i eierkretsenPletora ApSMads Limère Fugl er ikke lenger registrert som reell eier av Pletora ApS.Se mere
20. juni 2023Nye navn i styretCoworking Plus ApS3 nye medlemmer blir med i styret for Coworking Plus ApS. Mads Limère Fugl er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 28.601 Nordic Ergo ApSNordic Ergo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Limère Fugl eier 30% av virksomheten.Se mere
18. mai 2023 · Fyns Amts AvisVild udvikling på under ti år: 600 i 140 forskellige firmaer arbejder under samme tag - han fik ideen i Los AngelesDaglig leder af Coworking Plus er Mads Fugl, som er ophavsmanden til ideen om et stort arbejdsfællesskab. Les artikkel