18. september · danskeark.dkDanske arkitektvirksomheder åbner døre for hinanden i udlandetIfølge partner, Mads Mandrup Hansen, er det et meget bevidst valg, at C.F. Les artikkel
17. juniUnderskudd på DKK 7,4 mio.C.F. MØLLER A/SC.F. MØLLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Mandrup Hansen er medlem av styret.Se mere
13. juniLone Christina Wiggers forlater styretC.F. MØLLER A/SLone Christina Wiggers forlater styret for C.F. MØLLER A/S etter en periode på 17 år. Mads Mandrup Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 1.108 MADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApSMADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Mandrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februarAdresseendringMADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApSMADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Mads Mandrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.MADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApSMADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Mandrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 3,8 mio.C.F. MØLLER A/SC.F. MØLLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Mandrup Hansen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2023Klas Mårten Leringe blir ny styrelederC.F. MØLLER A/SKlas Mårten Leringe erstatter Klavs Hyttel som styreleder hos C.F. MØLLER A/S etter en periode på 14 år. Mads Mandrup Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. august 2022Nye navn i styretC.F. MØLLER A/S5 nye medlemmer blir med i styret for C.F. MØLLER A/S. Mads Mandrup Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 16 mio.C.F. MØLLER A/SC.F. MØLLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Mandrup Hansen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2022Underskudd på DKK 3 MADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApSMADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Mandrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2022 · Byggeri ArkitekturC.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinder skole i TysklandMads Mandrup Hansen, C.F. Les artikkel
3. januar 2022Christian Austbø Dahle forlater styretC.F. MØLLER A/SChristian Austbø Dahle forlater styret for C.F. MØLLER A/S etter en periode på 6 år. Mads Mandrup Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 7,0 mio.C.F. MØLLER A/SC.F. MØLLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Mandrup Hansen er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Overskudd på DKK 0 MADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApSMADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Mandrup Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2021 · Dagbladet LicitationenC.F. Møller ryster posten efter direktørs farvelLedelsen af kontoret i København består fremover af partnerne Mads Mandrup Hansen og Lone Wiggers, chef for konkurrenceafdelingen Thue Borgen Hasløv og afdelingschef Franz Ødum. Les artikkel
20. april 2021 · Estate MediaNy C.F. Møller-chef i KøbenhavnLedelsen af kontoret i København består dermed af partnerne Mads Mandrup Hansen og Lone Wiggers, chef for konkurrenceafdelingen Thue Borgen Hasløv og afdelingschef Franz Ødum. Les artikkel
19. april 2021 · Byens EjendomC.F. Møller Architects finder ny afdelingschef interntLedelsen af kontoret i København består dermed af partnerne Mads Mandrup Hansen og Lone Wiggers, chef for konkurrenceafdelingen Thue Borgen Hasløv og afdelingschef Franz Ødum. Les artikkel
15. april 2021 · Træ Er MiljøTysk træhybrid med dansk designMed i8 forbinder vi principperne om et sundt liv med ideen om et agilt og kreativt arbejde”, forklarer Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt hos C.F. Les artikkel