5. april · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos LM Wind Power, Unisteel, Tasso..Mads Nicolai Søeborg Sørensen er indtrådt som administrerende direktør hos S&K Group A/S, men udtrådt som bestyrelsesformand. Les artikkel
2. aprilMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styretS&K GROUP A/SMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styret for S&K GROUP A/S.Se mere
2. aprilFlemming Søeborg Sørensen forlater ledelsenS&K GROUP A/SFlemming Søeborg Sørensen forlater ledelsen for S&K GROUP A/S etter en periode på 26 år. Mads Nicolai Søeborg Sørensen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. aprilMads Nicolai Søeborg Sørensen blir adm. direktørS&K GROUP A/SMads Nicolai Søeborg Sørensen blir adm. direktør i S&K GROUP A/S.Se mere
1. mars · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos KH Maskinfabrik, Smel Industry, Ib Andresen Industri..Mads Nicolai Søeborg Sørensen er udnævnt som næstformand for bestyrelsen hos Linatex A/S. Les artikkel
9. februarMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styretLINATEX A/SMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styret for LINATEX A/S.Se mere
9. februarMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styretB.S. SPECIALSLANGER A/SMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styret for B.S. SPECIALSLANGER A/S.Se mere
9. februarMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styretSØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKABMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i styret for SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB.Se mere
9. februarMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i ledelsenSS INVEST ApSMads Nicolai Søeborg Sørensen blir med i ledelsen for SS INVEST ApS.Se mere
4. september 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.SØEBORG INVEST A/SSØEBORG INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
4. september 2023Underskudd på DKK 10.500 SS INVEST ApSSS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
4. september 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.APROXI ApSAPROXI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. september 2022Underskudd på DKK 2,7 mio.APROXI ApSAPROXI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. september 2022Underskudd på DKK 10.500 SS INVEST ApSSS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
5. september 2022Underskudd på DKK 2,7 mio.SØEBORG INVEST A/SSØEBORG INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
1. mai 2022Mads Nicolai Søeborg Sørensen blir adm. direktørAPROXI ApSMads Nicolai Søeborg Sørensen erstatter Per Feifer Bækgård som adm. direktør i APROXI ApS.Se mere
13. september 2021Underskudd på DKK 2,9 mio.SØEBORG INVEST A/SSØEBORG INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
13. september 2021Underskudd på DKK 2,9 mio.APROXI ApSAPROXI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
13. september 2021Underskudd på DKK 10.500 SS INVEST ApSSS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSS INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Nicolai Søeborg Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere