1. juliOverskudd på DKK 143 mio.SAFEROAD HOLDING DENMARK ApSSAFEROAD HOLDING DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Norman er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 1.627 M Norman Holding ApSM Norman Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Norman er medlem af ledelsen.Se mere
20. aprilOverskudd på DKK 14 mio.Saferoad Traffic A/SSaferoad Traffic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Norman er styreleder.Se mere
12. aprilJesper Ulrik Rasmussen blir med i styretSaferoad Traffic A/SJesper Ulrik Rasmussen erstatter Lone Præst i styret for Saferoad Traffic A/S etter en periode på 11 måneder. Mads Norman er fortsatt styreleder.Se mere
21. januar · faa.dkMåske er det genialt - eller galt: Kæmpe spiller skifter navn for at vokse internationaltI 2021 fortalte Mads Norman, daværende administrerende direktør og nuværende bestyrelsesformand, hvorfor store infrastruktur-projekter var en fordel for selskabet, som dengang blev nævnt under navnet Saferoad Daluiso. Les artikkel
19. januarAdresseendringSaferoad Traffic A/SSaferoad Traffic A/S flytter til ny adresse i Odense SV. Mads Norman er styreleder.Se mere
19. januarNytt navn: Saferoad Traffic A/SSaferoad Danmark A/SSaferoad Danmark A/S skifter navn til Saferoad Traffic A/S. Mads Norman er styreleder.Se mere
23. juni 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 23Saferoad Danmark A/S Allan Pedersen er indtrådt som administrerende direktør hos Saferoad Danmark A/S i stedet for Mads Norman (kilde: Les artikkel
21. juni 2023Overskudd på DKK 10 mio.SAFEROAD HOLDING DENMARK ApSSAFEROAD HOLDING DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Norman er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Mads Norman blir ny styrelederSaferoad Danmark A/SMads Norman erstatter Morten Wergeland Brekke som styreleder hos Saferoad Danmark A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
19. juni 2023Allan Pedersen blir adm. direktørSaferoad Danmark A/SAllan Pedersen erstatter Mads Norman som adm. direktør i Saferoad Danmark A/S.Se mere
6. juni 2023AdresseendringM Norman Holding ApSM Norman Holding ApS flytter til ny adresse i Kolding. Mads Norman er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Lone Præst blir med i styretSaferoad Danmark A/SLone Præst erstatter Daniel Treu Andersen i styret for Saferoad Danmark A/S etter en periode på 2 år. Mads Norman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. april 2023Underskudd på DKK 14.680 M Norman Holding ApSM Norman Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Norman er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Saferoad Danmark A/S fik milliongevinstVirksomheden ledes af direktør Mads Norman. Les artikkel
31. mars 2023Overskudd på DKK 10 mio.Saferoad Danmark A/SSaferoad Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Norman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. februar 2023Erstatning i styretSaferoad Danmark A/S4 endringer i styret for Saferoad Danmark A/S. Mads Norman er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2022Bernd Johannes Frühwald blir ny styrelederSAFEROAD HOLDING DENMARK ApSBernd Johannes Frühwald erstatter Jon Espen Wergeland Asheim som styreleder hos SAFEROAD HOLDING DENMARK ApS etter en periode på 4 år. Mads Norman er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Mads Norman blir med i ledelsenSAFEROAD HOLDING DENMARK ApSMads Norman erstatter Morten Wergeland Brekke i ledelsen for SAFEROAD HOLDING DENMARK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
30. juni 2022Nytt navn: Saferoad Danmark A/SSaferoad Daluiso A/SSaferoad Daluiso A/S skifter navn til Saferoad Danmark A/S. Mads Norman er adm. direktør i virksomheten.Se mere