4. septemberSofie Brunbjerg Ortmann forlater styretKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SSofie Brunbjerg Ortmann forlater styret for KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S etter en periode på 5 år. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
5. januarOverskudd på DKK 7,1 mio.KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
3. januarOverskudd på DKK 3,8 mio.COTTON HOLDING ApSCOTTON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023AdresseendringCOTTON HOLDING ApSCOTTON HOLDING ApS flytter til ny adresse i Herning. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 10 mio.COTTON HOLDING ApSCOTTON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 13 mio.KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2021 · Herning FolkebladKæmpe fremgang for Herning-tøjfirmaNu også med dametøj Direktør Mads Mørup, der i 2008 grundlagde firmaet, har tidligere fortalt Folkebladet, at man har genanvendt mere end 4,5 millioner plastflasker til genanvendt polyester. Les artikkel
17. november 2021Overskudd på DKK 12 mio.KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 9,4 mio.COTTON HOLDING ApSCOTTON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.COTTON HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 26 mio.COTTON HOLDING ApSCOTTON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2020Dorthe Mørup blir med i styretJ. MØRUP STOF ApSDorthe Mørup erstatter Mads Ortmann Mørup i styret for J. MØRUP STOF ApS etter en periode på 16 år.Se mere
13. oktober 2020Overskudd på DKK 5,3 mio.KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2020Mads Ortmann Mørup forlater ledelsenMads NY Holding ApSMads Ortmann Mørup forlater ledelsen for Mads NY Holding ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
30. juni 2020Endring i eierkretsenMads NY Holding ApSMads Ortmann Mørup er ikke lenger registrert som reell eier av Mads NY Holding ApS.Se mere
12. desember 2019Overskudd på DKK 1,8 mio.COTTON HOLDING ApSCOTTON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019AdresseendringKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S flytter til ny adresse i Herning. Mads Ortmann Mørup er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Endring i eierkretsenKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SMads Ortmann Mørup øker sitt reelle eierskap av KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S.Se mere
26. november 2019Mads Ortmann Mørup blir med i styretKNOWLEDGECOTTON APPAREL A/SMads Ortmann Mørup blir med i styret for KNOWLEDGECOTTON APPAREL A/S.Se mere
25. november 2019Endring i eierkretsenJØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNINGMads Ortmann Mørup er ikke lenger registrert som reell eier av JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING.Se mere