12. mai 2011Mads Peter Søndergaard Olesen forlater ledelsenBYGGEFIRMAET NORCON ApSMads Peter Søndergaard Olesen forlater ledelsen for BYGGEFIRMAET NORCON ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. mars 2011AdresseendringBYGGEFIRMAET NORCON ApSBYGGEFIRMAET NORCON ApS flytter fra Hjallerup til Dronninglund. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2011Mads Peter Søndergaard Olesen forlater ledelsenOLESENS HOLDING ApSMads Peter Søndergaard Olesen forlater ledelsen for OLESENS HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. januar 2011AdresseendringOLESENS HOLDING ApSOLESENS HOLDING ApS flytter fra Aalborg SV til Hjallerup. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2011AdresseendringBYGGEFIRMAET NORCON ApSBYGGEFIRMAET NORCON ApS flytter fra Aalborg SV til Hjallerup. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortBYGGEFIRMAET NORCON ApSBYGGEFIRMAET NORCON ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. september 2008 til 31. desember 2009. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortOLESENS HOLDING ApSOLESENS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2008 til 31. desember 2009. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2008Ny bransje: Gennemførelse af byggeprojekterBYGGEFIRMAET NORCON ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2008StiftelseBYGGEFIRMAET NORCON ApSBYGGEFIRMAET NORCON ApS stiftes i bransjen uoplyst. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2008StiftelseOLESENS HOLDING ApSOLESENS HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Mads Peter Søndergaard Olesen er medlem af ledelsen.Se mere