23. juniOverskudd på DKK 662 mio.Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Mads Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 562.000 AKD EJENDOMME A/SAKD EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Mads Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 3,1 mio.BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. marsAdresseendringBrdr. Rasmussen Ejendomme ApSBrdr. Rasmussen Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Kibæk. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsJan Bach Andersen blir med i styretBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SJan Bach Andersen blir med i styret for BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
13. marsPeer Slipsager forlater styretBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SPeer Slipsager forlater styret for BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S etter en periode på 7 måneder. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
5. marsMads Rasmussen forlater ledelsenBrdr. Rasmussen Ejendomme 2023 ApSMads Rasmussen forlater ledelsen for Brdr. Rasmussen Ejendomme 2023 ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
5. marsEndring i eierkretsenBrdr. Rasmussen Ejendomme 2023 ApSMads Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av Brdr. Rasmussen Ejendomme 2023 ApS.Se mere
5. marsStiftelseMads Rasmussen Holding 2023 ApSMads Rasmussen Holding 2023 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januarStiftelseBrdr. Rasmussen Ejendomme 2023 ApSBrdr. Rasmussen Ejendomme 2023 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarAdresseendringBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S flytter til ny adresse i Kibæk. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023StiftelseBrdr. Rasmussen Ejendomme ApSBrdr. Rasmussen Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2023Peer Slipsager blir med i styretBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SPeer Slipsager erstatter Jens Thomas Rasmussen i styret for BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S etter en periode på 14 år. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 432 mio.Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Mads Rasmussen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SMads Rasmussen øker sitt reelle eierskap av BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenLysmark I/S v/Mads og Leo RasmussenMads Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av Lysmark I/S v/Mads og Leo Rasmussen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 109.637 AKD EJENDOMME A/SAKD EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Mads Rasmussen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: Brdr. Rasmussen Kibæk A/S fik millionoverskudVirksomheden ledes af direktør Mads Rasmussen. Les artikkel
21. mars 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/SBRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Mads Rasmussen forlater styretAKD Udvikling A/SMads Rasmussen forlater styret for AKD Udvikling A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere