Mads Rytter Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Rytter Olrik Andersen er adm. direktør i virksomheten.
ARKADENS FYSIOTERAPI & SUNDHEDSCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Rytter Olrik Andersen eier 30% av virksomheten.
FysioDanmark Nørresundby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Rytter Olrik Andersen er medlem af ledelsen.
Per Berg Gade forlater styret for ARKADENS FYSIOTERAPI & SUNDHEDSCENTER ApS etter en periode på 7 år. Mads Rytter Olrik Andersen eier 30% av virksomheten.
FysioDanmark Nørresundby ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2021 til 31. desember 2022. Mads Rytter Olrik Andersen er medlem af ledelsen.
Mads Rytter Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Rytter Olrik Andersen er adm. direktør i virksomheten.
ARKADENS FYSIOTERAPI & SUNDHEDSCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Rytter Olrik Andersen eier 30% av virksomheten.
ARKADENS FYSIOTERAPI & SUNDHEDSCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Rytter Olrik Andersen eier 30% av virksomheten.
Mads Rytter Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Rytter Olrik Andersen er adm. direktør i virksomheten.