24. oktober 2023Overskudd på DKK 635.188 Mads Søholm Holding ApSMads Søholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.SØHOLM INVEST SØNDERBORG ApSSØHOLM INVEST SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2023Overskudd på DKK 496.529 SØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApSSØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Søholm Petersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
11. september 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.SØHOLM YACHT SERVICE A/SSØHOLM YACHT SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 584.324 Mads Søholm Holding ApSMads Søholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.SØHOLM INVEST SØNDERBORG ApSSØHOLM INVEST SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.SØHOLM YACHT SERVICE A/SSØHOLM YACHT SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 173.767 SØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApSSØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Søholm Petersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 441.160 Mads Søholm Holding ApSMads Søholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.SØHOLM INVEST SØNDERBORG ApSSØHOLM INVEST SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 229.766 SØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApSSØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Søholm Petersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 926.760 SØHOLM YACHT SERVICE A/SSØHOLM YACHT SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Mads Søholm Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 410.236 Mads Søholm Holding ApSMads Søholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2020Overskudd på DKK 167.873 SØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApSSØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Søholm Petersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. oktober 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.SØHOLM INVEST SØNDERBORG ApSSØHOLM INVEST SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2020Overskudd på DKK 905.329 SØHOLM YACHT SERVICE A/SSØHOLM YACHT SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2019Overskudd på DKK 1,2 mio.SØHOLM INVEST SØNDERBORG ApSSØHOLM INVEST SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2019Overskudd på DKK 407.862 Mads Søholm Holding ApSMads Søholm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Søholm Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2019Overskudd på DKK 318.685 SØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApSSØHOLM EJENDOMME SØNDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Søholm Petersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere