21. desember 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.Mads Trier Holding ApSMads Trier Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 6,8 mio.Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2023 · Vores BronderslevNye virksomheder i Brønderslev i sidste månedVirksomheden ledes af Mads Trier og Rikke Grambo Aaen.Les artikkel
22. september 2023StiftelseMTR Bolig ApSMTR Bolig ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 207.500 Mads Trier Holding ApSMads Trier Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Underskudd på DKK 14.259 Mads Trier Holding ApSMads Trier Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2021Underskudd på DKK 229.040 Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabMads Trier Holding ApSMads Trier Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Mads Trier Holding ApS. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2020Underskudd på DKK 136.604 Mads Trier Holding IVSMads Trier Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020Underskudd på DKK 1,0 mio.Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenTrier Mink I/SMads Trier øker sitt reelle eierskap av Trier Mink I/S.Se mere
4. desember 2019Underskudd på DKK 12.020 Mads Trier Holding IVSMads Trier Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2019Underskudd på DKK 870.841 Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2018Underskudd på DKK 25.511 Mads Trier Holding IVSMads Trier Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. august 2017 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018Endring i eierkretsenHarpsø Mink ApSMads Trier øker sitt reelle eierskap av Harpsø Mink ApS.Se mere
21. november 2018Underskudd på DKK 625.433 Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2017Regnskap for 2017 omgjortHarpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS gjør om regnskapet for perioden 1. november 2016 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2017Overskudd på DKK 3.935 Harpsø Mink ApSHarpsø Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2016 til 30. juni. Mads Trier er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2017Endring i eierkretsenHarpsø Mink ApSMads Trier registrert som reell eier av Harpsø Mink ApS.Se mere