11. septemberEndring i eierkretsenNORDEN BYG A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av NORDEN BYG A/S. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. aprilStiftelseFredes Alle - Etape 1 ApSFredes Alle - Etape 1 ApS stiftes i bransjen opførelse af bygninger. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. marsOverskudd på DKK 1,9 mio.NORDEN BYG A/SNORDEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 381.001 Norden Blik ApSNorden Blik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 897.597 Vitt Holding ApSVitt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarUnderskudd på DKK 1,9 mio.HØJSTRUP A/SHØJSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Mads Vittrup-Pedersen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 239.597 Norden Blik ApSNorden Blik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.NORDEN BYG A/SNORDEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023Overskudd på DKK 238.148 Vitt Holding ApSVitt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2023AdresseendringNorden Blik ApSNorden Blik ApS flytter fra Stenderup til Horsens. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Underskudd på DKK 268.605 HØJSTRUP A/SHØJSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mads Vittrup-Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.NORDEN BYG A/SNORDEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. august 2020 til 31. desember 2021. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2022Overskudd på DKK 796.061 Vitt Holding ApSVitt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022StiftelseNorden Blik ApSNorden Blik ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021Overskudd på DKK 189.021 HØJSTRUP A/SHØJSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Vittrup-Pedersen er medlem av styret.Se mere
20. mai 2021AdresseendringNORDEN BYG A/SNORDEN BYG A/S flytter fra Juelsminde til Horsens. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2021Overskudd på DKK 490.694 Vitt Holding ApSVitt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Underskudd på DKK 76.203 HØJSTRUP A/SHØJSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Vittrup-Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2020Endring i eierkretsenNORDEN BYG A/S2 nye personer registrert som reelle eier av NORDEN BYG A/S. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. august 2020StiftelseNORDEN BYG A/SNORDEN BYG A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Mads Vittrup-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere