18. juniJacob Sonne Copeland forlater styretHydrovertic ApSJacob Sonne Copeland forlater styret for Hydrovertic ApS etter en periode på 1 år. Mads Winblad er fortsatt styreleder.Se mere
18. juniJacob Sonne Copeland forlater ledelsenHydrovertic ApSJacob Sonne Copeland forlater ledelsen for Hydrovertic ApS etter en periode på 3 år. Mads Winblad er styreleder.Se mere
18. juniEndring i eierkretsenHydrovertic ApSJacob Sonne Copeland er ikke lenger registrert som reell eier av Hydrovertic ApS. Mads Winblad er styreleder.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 80.326 Hydrovertic ApSHydrovertic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Winblad er styreleder.Se mere
17. aprilOverskudd på DKK 38.036 WINBLAD ApSWINBLAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Winblad er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 197.061 Hydrovertic ApSHydrovertic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Winblad er styreleder.Se mere
11. mai 2023Mads Winblad blir med i styretHydrovertic ApSMads Winblad blir med i styret for Hydrovertic ApS.Se mere
17. februar 2023Underskudd på DKK 61.098 WINBLAD ApSWINBLAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Winblad er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Underskudd på DKK 50.547 WINBLAD ApSWINBLAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Winblad er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021 · Electronic SupplyNyt fra branchens bestyrelserSenserna A/S Mads Winblad er udtrådt som bestyrelsesformand hos Senserna A/S (kilde: Les artikkel
16. november 2021Mads Winblad forlater styretSenserna A/SMads Winblad forlater styret for Senserna A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 48.470 WINBLAD ApSWINBLAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Winblad er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2020Underskudd på DKK 4,1 mio.Senserna A/SSenserna A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Winblad er styreleder.Se mere
22. juni 2020Overskudd på DKK 106.408 WINBLAD ApSWINBLAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mads Winblad er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2020 · Electronic Supply DKNyt fra bestyrelser og direktionerShade ApS Otto Tyge Krabbe er udnævnt som bestyrelsesformand hos Shade ApS i stedet for Mads Winblad. Les artikkel
4. mai 2020AdresseendringWINBLAD ApSWINBLAD ApS flytter fra Charlottenlund til Hørsholm. Mads Winblad er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2020Mads Winblad forlater styretShade ApSMads Winblad forlater styret for Shade ApS etter en periode på 2 år.Se mere
7. januar 2020Underskudd på DKK 9,1 mio.Shade ApSShade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Mads Winblad er styreleder.Se mere
10. oktober 2019Steen Clausen forlater styretSenserna A/SSteen Clausen forlater styret for Senserna A/S etter en periode på 1 år. Mads Winblad er fortsatt styreleder.Se mere
19. september 2019Underskudd på DKK 2,1 mio.Senserna A/SSenserna A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Winblad er styreleder.Se mere