27. juniUnderskudd på EUR 4,4 mio.Protica Capital Partners I A/SProtica Capital Partners I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juniUnderskudd på EUR 3.000 MCAP Invest I A/SMCAP Invest I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juniOverskudd på EUR 0 MCAP Invest III A/SMCAP Invest III A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juniUnderskudd på EUR 8.683 MCAP Invest II A/SMCAP Invest II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 14.413 MCAP Invest IV A/SMCAP Invest IV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
29. september 2023AdresseendringMCAP Invest IV A/SMCAP Invest IV A/S flytter til ny adresse i København K. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
29. september 2023AdresseendringMCAP Invest I A/SMCAP Invest I A/S flytter til ny adresse i København K. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
29. september 2023AdresseendringProtica Capital Partners I A/SProtica Capital Partners I A/S flytter til ny adresse i København K. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
29. september 2023AdresseendringMCAP Invest II A/SMCAP Invest II A/S flytter til ny adresse i København K. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
29. september 2023AdresseendringMCAP Invest V A/SMCAP Invest V A/S flytter til ny adresse i København K. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
29. september 2023AdresseendringMCAP Invest III A/SMCAP Invest III A/S flytter til ny adresse i København K. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 34.434 MCAP Invest V A/SMCAP Invest V A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. mai 2022 til 31. desember 2022. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Overskudd på EUR 0 Protica Capital Partners I A/SProtica Capital Partners I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Overskudd på EUR 0 MCAP Invest I A/SMCAP Invest I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 14.667 MCAP Invest III A/SMCAP Invest III A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. oktober 2021 til 31. desember 2022. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 31.763 MCAP Invest IV A/SMCAP Invest IV A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. oktober 2021 til 31. desember 2022. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 3.500 MCAP Invest II A/SMCAP Invest II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Magnus Sandqvist er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Magnus Sandqvist blir med i styretMCAP Invest IV A/SMagnus Sandqvist erstatter Christian Winther Sørensen i styret for MCAP Invest IV A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. juni 2023Magnus Sandqvist blir med i styretMCAP Invest V A/SMagnus Sandqvist erstatter Olof Carl Emil Edenhammar i styret for MCAP Invest V A/S etter en periode på 1 år.Se mere
27. juni 2023Magnus Sandqvist blir med i styretMCAP Invest I A/SMagnus Sandqvist erstatter Anders Sønderkær Warncke i styret for MCAP Invest I A/S etter en periode på 2 år.Se mere