24. juniOverskudd på DKK 10.804 MZ KONSULENT ApSMZ KONSULENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. august 2023Underskudd på DKK 19.865 MZ KONSULENT ApSMZ KONSULENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2023AdresseendringMZ KONSULENT ApSMZ KONSULENT ApS flytter fra Ishøj til Herlev. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 111.112 MZ KONSULENT ApSMZ KONSULENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. mai 2022AdresseendringMZ KONSULENT ApSMZ KONSULENT ApS flytter fra Rødovre til Ishøj. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabMZ KONSULENT ApSMZ KONSULENT IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til MZ KONSULENT ApS. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juni 2021Underskudd på DKK 120.225 MZ KONSULENT IVSMZ KONSULENT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2020Underskudd på DKK 52.812 MZ KONSULENT IVSMZ KONSULENT IVS offentliggjør regnskap for perioden 26. februar 2019 til 31. desember 2019. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2020AdresseendringMZ KONSULENT IVSMZ KONSULENT IVS flytter fra Ishøj til Rødovre. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. februar 2019StiftelseMZ KONSULENT IVSMZ KONSULENT IVS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Mahwish Anwar Hussain er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. november 2018Mahwish Anwar Hussain forlater ledelsenMeat IVSMahwish Anwar Hussain forlater ledelsen for Meat IVS etter en periode på 8 måneder.Se mere
7. november 2018Endring i eierkretsenMeat IVSMahwish Anwar Hussain er ikke lenger registrert som reell eier av Meat IVS.Se mere
1. mars 2018StiftelseMeat IVSMeat IVS stiftes i bransjen restauranter. Mahwish Anwar Hussain er medlem af ledelsen.Se mere