1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/SMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEGNSINVEST MANAGEMENT A/SMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EGNSINVEST MANAGEMENT A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEGNSINVEST HOLDING A/SMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EGNSINVEST HOLDING A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEIET 1 A/SMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EIET 1 A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/SMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEgnsINVEST Danske Ejendomme ApSMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørEGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/SMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S.Se mere
1. septemberMaibritt Lindstrøm blir adm. direktørKOMPLEMENTARSELSKABET EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE ApSMaibritt Lindstrøm blir adm. direktør i KOMPLEMENTARSELSKABET EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE ApS.Se mere
22. august · npinvestor.dkNy ledelse i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/SEgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S' direktør Thorkild Steen Sørensen træder tilbage og overlader ledelsen af selskabet til sin medarbejder gennem mange år, økonomichef Maibritt Lindstrøm. Les artikkel
1. juliMette Sand Knudsen blir med i styretEgnens Malerfirma ApSMette Sand Knudsen blir med i styret for Egnens Malerfirma ApS. Maibritt Lindstrøm er fortsatt styreleder.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenEgnens Malerfirma ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Egnens Malerfirma ApS. Maibritt Lindstrøm er styreleder.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 633.587 Egnens Malerfirma ApSEgnens Malerfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maibritt Lindstrøm er styreleder.Se mere
30. oktober 2023AdresseendringEgnens Malerfirma ApSEgnens Malerfirma ApS flytter fra Rask Mølle til Uldum. Maibritt Lindstrøm er styreleder.Se mere
18. mai 2023Overskudd på DKK 24.238 Egnens Malerfirma ApSEgnens Malerfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Maibritt Lindstrøm er styreleder.Se mere
16. september 2022 · Building SupplyÆndringer i bestyrelser og direktion - uge 37Maibritt Lindstrøm er indtrådt som bestyrelsesformand hos Egnens Malerfirma ApS. Les artikkel
30. august 2022Maibritt Lindstrøm blir med i styretEgnens Malerfirma ApSMaibritt Lindstrøm blir med i styret for Egnens Malerfirma ApS.Se mere