13. november 2023Underskudd på DKK 44.000 Ajuma 2.0 ApSAjuma 2.0 ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. januar til 30. juni. Maj-Britt Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. november 2023Underskudd på DKK 68.859 Ejendomsselskabet AJUMA ApSEjendomsselskabet AJUMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maj-Britt Møller eier 0,470% av virksomheten.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenEjendomsselskabet AJUMA ApSMaj-Britt Møller registrert som reell eier av Ejendomsselskabet AJUMA ApS.Se mere
9. januar 2023StiftelseAjuma 2.0 ApSAjuma 2.0 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Maj-Britt Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. oktober 2019Maj-Britt Møller forlater styretCEMBRIT A/SMaj-Britt Møller forlater styret for CEMBRIT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
13. august 2019AdresseendringCEMBRIT A/SCEMBRIT A/S flytter til ny adresse i Aalborg. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
7. august 2019AdresseendringCEMBRIT A/SCEMBRIT A/S flytter til ny adresse i Aalborg. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
26. juni 2019Regnskap for 2018 omgjortCEMBRIT A/SCEMBRIT A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
19. juni 2019Overskudd på DKK 9,0 mio.CEMBRIT A/SCEMBRIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2018Torben Axelsen blir med i styretCEMBRIT A/STorben Axelsen erstatter Stefan Liedtke i styret for CEMBRIT A/S etter en periode på 2 år. Maj-Britt Møller er fortsatt styremedlem.Se mere
23. august 2018Erstatning i styretCEMBRIT A/S4 endringer i styret for CEMBRIT A/S. Maj-Britt Møller er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 13 mio.CEMBRIT A/SCEMBRIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
18. april 2018Morten Rosager Andersen blir adm. direktørCEMBRIT A/SMorten Rosager Andersen erstatter Mogens Albæk Fisker som adm. direktør i CEMBRIT A/S. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 30 mio.CEMBRIT A/SCEMBRIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Maj-Britt Møller er medlem av styret.Se mere
17. mai 2017Maj-Britt Møller blir med i styretCEMBRIT A/SMaj-Britt Møller blir med i styret for CEMBRIT A/S.Se mere