20. juniErstatning i styretPsykiatrifonden3 endringer i styret for Psykiatrifonden. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juniMorten Suhr Hansen blir med i styretFONDEN DEN HAGESKE STIFTELSEMorten Suhr Hansen blir med i styret for FONDEN DEN HAGESKE STIFTELSE. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 12 mio.FONDEN DEN HAGESKE STIFTELSEFONDEN DEN HAGESKE STIFTELSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maj Vinberg er medlem av styret.Se mere
22. maiMaj Vinberg blir med i styretFONDEN DEN HAGESKE STIFTELSEMaj Vinberg blir med i styret for FONDEN DEN HAGESKE STIFTELSE.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 429.678 PsykiatrifondenPsykiatrifonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maj Vinberg er medlem av styret.Se mere
21. marsThomas Kirkegaard forlater styretPsykiatrifondenThomas Kirkegaard forlater styret for Psykiatrifonden etter en periode på 6 år. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
14. desember 2023Stine Gry Staal Steffensen forlater styretPsykiatrifondenStine Gry Staal Steffensen forlater styret for Psykiatrifonden etter en periode på 1 år. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
28. september 2023Lisbeth Kiel Bjerrum blir med i styretPsykiatrifondenLisbeth Kiel Bjerrum blir med i styret for Psykiatrifonden. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 689.108 PsykiatrifondenPsykiatrifonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Maj Vinberg er medlem av styret.Se mere
21. juni 2023Anna Winum Juul blir med i styretPsykiatrifondenAnna Winum Juul blir med i styret for Psykiatrifonden. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2023Margrethe Wivel forlater styretPsykiatrifondenMargrethe Wivel forlater styret for Psykiatrifonden etter en periode på 7 år. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
2. oktober 2022Trine Lindhardt Roux forlater styretPsykiatrifondenTrine Lindhardt Roux forlater styret for Psykiatrifonden etter en periode på 4 år. Maj Vinberg er fortsatt styremedlem.Se mere
28. september 2022Maj Vinberg blir med i styretPsykiatrifondenMaj Vinberg blir med i styret for Psykiatrifonden.Se mere