9. april 2019Maja Glinvad Opstrup forlater ledelsenSwan Models IVSMaja Glinvad Opstrup forlater ledelsen for Swan Models IVS etter en periode på 3 år.Se mere
9. april 2019Endring i eierkretsenSwan Models IVSMaja Glinvad Opstrup er ikke lenger registrert som reell eier av Swan Models IVS.Se mere
30. juni 2018Regnskap for 2017 omgjortSwan Models IVSSwan Models IVS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Maja Glinvad Opstrup er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2018Overskudd på DKK 6.222 Swan Models IVSSwan Models IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Maja Glinvad Opstrup er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2017Leoni Kartika Møller forlater ledelsenSwan Models IVSLeoni Kartika Møller forlater ledelsen for Swan Models IVS etter en periode på 1 år. Maja Glinvad Opstrup er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 670 Swan Models IVSSwan Models IVS offentliggjør regnskap for perioden 11. juli 2016 til 31. desember 2016. Maja Glinvad Opstrup er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2016StiftelseSwan Models IVSSwan Models IVS stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Maja Glinvad Opstrup er medlem af ledelsen.Se mere