26. septemberMaja Horst forlater styretEJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/SMaja Horst forlater styret for EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S etter en periode på 1 år.Se mere
15. augustBjarne Corydon blir med i styretFonden Constructive FoundationBjarne Corydon blir med i styret for Fonden Constructive Foundation. Maja Horst er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 12 mio.Fonden Constructive FoundationFonden Constructive Foundation offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maja Horst er medlem av styret.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 26 mio.EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/SEJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maja Horst er nestleder i styret.Se mere
20. desember 2023Jimmy Maymann- Holler forlater styretFonden Constructive FoundationJimmy Maymann- Holler forlater styret for Fonden Constructive Foundation etter en periode på 4 år. Maja Horst er fortsatt styremedlem.Se mere
30. august 2023Maja Horst blir med i styretFonden Constructive FoundationMaja Horst blir med i styret for Fonden Constructive Foundation.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 5,6 mio.EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/SEJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Maja Horst er nestleder i styret.Se mere
1. juni 2023Maja Horst blir med i styretEJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/SMaja Horst erstatter Johnny Nørgaard Laursen i styret for EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S etter en periode på 8 år.Se mere