FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Majbrit Gulli Bogø er medlem av styret.
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Majbrit Gulli Bogø er medlem av styret.
FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE
Marie-Louise Andreassen forlater styret for FONDEN UNGES UDDANNELSESCENTER, STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE etter en periode på 2 år. Majbrit Gulli Bogø er fortsatt styremedlem.