20. januar 1998Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONMAJOR MANAGEMENT ApSTidligere status: Under frivillig likvidation.
6. juni 1997Flere forlater styretMAJOR MANAGEMENT ApS3 medlemmer forlater styret for MAJOR MANAGEMENT ApS.Daniel Steven MartineauForlater etter en periode på 4 ukerLissi AlstedForlater etter en periode på 2 årPeter Flemming AlstedForlater etter en periode på 2 år
6. juni 1997Peter Flemming Alsted forlater ledelsenMAJOR MANAGEMENT ApSPeter Flemming Alsted forlater ledelsen for MAJOR MANAGEMENT ApS etter en periode på 2 år.
7. mai 1997Daniel Steven Martineau blir med i styretMAJOR MANAGEMENT ApSDaniel Steven Martineau erstatter Martin Christopher Bowen i styret for MAJOR MANAGEMENT ApS etter en periode på 2 år.
9. februar 1996Nytt navn: MAJOR MANAGEMENT ApSApS KBIL 9 NR. 1969ApS KBIL 9 NR. 1969 skifter navn til MAJOR MANAGEMENT ApS.
8. februar 1996Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1969Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1969 etter en periode på 3 måneder.
8. februar 1996Ulf Svejgaard Poulsen forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1969Ulf Svejgaard Poulsen forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1969 etter en periode på 3 måneder.
1. november 1995StiftelseApS KBIL 9 NR. 1969ApS KBIL 9 NR. 1969 stiftes i 1995.AdresseVester Voldgade 901552 København VPersonerPeter Flemming AlstedDirektør, styremedlemUlf Svejgaard PoulsenDirektørLissi AlstedStyremedlemMartin Christopher BowenStyremedlemPer Emil Hasselbalch StakemannStyremedlem