14. desember 2023Endring i eierkretsenBMM HOLDING Bov ApSMalene Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av BMM HOLDING Bov ApS.Se mere
13. desember 2023Malene Pedersen forlater styretLUPO 1989 A/SMalene Pedersen forlater styret for LUPO 1989 A/S etter en periode på 3 år.Se mere
13. desember 2023Endring i eierkretsenLUPO 1989 A/SMalene Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av LUPO 1989 A/S.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 115.996 BMM HOLDING Bov ApSBMM HOLDING Bov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 135.806 LUPO 1989 A/SLUPO 1989 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 1.051 LUPO 1989 A/SLUPO 1989 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. mars 2022Underskudd på DKK 16.189 BMM HOLDING Bov ApSBMM HOLDING Bov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 51.328 BMM HOLDING Bov ApSBMM HOLDING Bov ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 35.461 LUPO 1989 A/SLUPO 1989 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. desember 2020AdresseendringBMM HOLDING Bov ApSBMM HOLDING Bov ApS flytter fra Kruså til Vamdrup. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. desember 2020AdresseendringLUPO 1989 A/SLUPO 1989 A/S flytter fra Padborg til Vamdrup. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. november 2020Malene Pedersen blir med i styretLUPO 1989 A/SMalene Pedersen blir med i styret for LUPO 1989 A/S.Se mere
14. november 2020Bettina Bohn blir med i ledelsenLUPO 1989 A/SBettina Bohn erstatter Ulla Bohn Otzen i ledelsen for LUPO 1989 A/S etter en periode på 32 år. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. november 2020Bettina Bohn blir med i ledelsenBMM HOLDING Bov ApSBettina Bohn erstatter Ulla Bohn Otzen i ledelsen for BMM HOLDING Bov ApS etter en periode på 12 år. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. november 2020Endring i eierkretsenLUPO 1989 A/SMalene Pedersen registrert som reell eier av LUPO 1989 A/S.Se mere
14. november 2020Endring i eierkretsenBMM HOLDING Bov ApSMalene Pedersen registrert som reell eier av BMM HOLDING Bov ApS.Se mere
14. november 2020Nytt navn: BMM HOLDING Bov ApSPADBORG FORMULARTRYK HOLDING ApSPADBORG FORMULARTRYK HOLDING ApS skifter navn til BMM HOLDING Bov ApS. Malene Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere