4. september 2020 · Dagbladet Licitationen Nyt fra bestyrelser og direktionsgangeRaadvad Maleren A/S Kim Kræfting er indtrådt i bestyrelsen hos Raadvad Maleren A/S i stedet for Malene Rix (kilde: Les artikkel
31. august 2020Kim Kræfting blir med i styretRaadvad Maleren A/SKim Kræfting erstatter Malene Rix i styret for Raadvad Maleren A/S etter en periode på 9 år.Se mere
30. mai 2019Overskudd på DKK 1,2 mio.Raadvad Maleren A/SRaadvad Maleren A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
25. mai 2018Overskudd på DKK 1,4 mio.Raadvad Maleren A/SRaadvad Maleren A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
13. juni 2017Overskudd på DKK 11.174 Raadvad Maleren A/SRaadvad Maleren A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
20. april 2017AdresseendringRaadvad Maleren A/SRaadvad Maleren A/S flytter fra Rungsted Kyst til Nivå. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
18. april 2017Nytt navn: Raadvad Maleren A/SRIX INVEST A/SRIX INVEST A/S skifter navn til Raadvad Maleren A/S. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
17. juni 2016Overskudd på DKK 11.330 RIX INVEST A/SRIX INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
30. juni 2015Overskudd på DKK 10.731 RIX INVEST A/SRIX INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
25. juni 2014Overskudd på DKK 9.605 RIX INVEST A/SRIX INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
29. juni 2013Overskudd på DKK 9.979 RIX INVEST A/SRIX INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
3. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortRIX INVEST A/SRIX INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
1. september 2011AdresseendringRIX INVEST A/SRIX INVEST A/S flytter til ny adresse i Rungsted Kyst. Malene Rix er medlem av styret.Se mere
31. august 2011Malene Rix blir med i styretRIX INVEST A/SMalene Rix blir med i styret for RIX INVEST A/S.Se mere
29. september 2005Malene Rix forlater ledelsenMALENE HOLDING ApSMalene Rix forlater ledelsen for MALENE HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortMALENE HOLDING ApSMALENE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. mars. Malene Rix er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2004Regnskap for 2004 offentligjortMALENE HOLDING ApSMALENE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Malene Rix er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2003AdresseendringMALENE HOLDING ApSMALENE HOLDING ApS flytter fra Holte til Rungsted Kyst. Malene Rix er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortMALENE HOLDING ApSMALENE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Malene Rix er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2003Birgit Møller blir med i styretCAFE WOODY ApSBirgit Møller erstatter Malene Rix i styret for CAFE WOODY ApS etter en periode på 2 år.Se mere