KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYSK ERHVERVSINVESTERING ApS-20 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Manfred Trantofsky er medlem av styret.
Peter Dahl erstatter Carsten Lau Kjærgård som styreleder hos DMK-SHIPPING 20 ApS etter en periode på 12 år. Manfred Trantofsky er fortsatt styremedlem.
Peter Dahl erstatter Carsten Lau Kjærgård som styreleder hos DMK-SHIPPING 24 ApS etter en periode på 12 år. Manfred Trantofsky er fortsatt styremedlem.
Peter Dahl erstatter Carsten Lau Kjærgård som styreleder hos DMK-SHIPPING 19 ApS etter en periode på 12 år. Manfred Trantofsky er fortsatt styremedlem.
Peter Dahl erstatter Carsten Lau Kjærgård som styreleder hos DMK-SHIPPING 23 ApS etter en periode på 12 år. Manfred Trantofsky er fortsatt styremedlem.
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYSK ERHVERVSINVESTERING ApS-20 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Manfred Trantofsky er medlem av styret.