2. oktoberOverskudd på DKK 235.565 Mindweiss Group ApSMindweiss Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
13. septemberOverskudd på DKK 13.023 MINDWEISS A/SMINDWEISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
13. septemberOverskudd på DKK 245.255 Mindweiss Århus ApSMindweiss Århus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarUnderskudd på DKK 744.503 DULONG INVESTMENT ApSDULONG INVESTMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarUnderskudd på DKK 1,3 mio.MINDWEISS A/SMINDWEISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarUnderskudd på DKK 1,5 mio.Mindweiss Group ApSMindweiss Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarUnderskudd på DKK 172.460 Mindweiss Århus ApSMindweiss Århus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2023Jannie Marie Kristensen Bachmann forlater ledelsenMindweiss Århus ApSJannie Marie Kristensen Bachmann forlater ledelsen for Mindweiss Århus ApS etter en periode på 2 år. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Overskudd på DKK 65.465 DULONG INVESTMENT ApSDULONG INVESTMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022Overskudd på DKK 162.654 Mindweiss Group ApSMindweiss Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022Overskudd på DKK 20.297 Mindweiss Århus ApSMindweiss Århus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022Overskudd på DKK 231.099 MINDWEISS A/SMINDWEISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 219.917 DULONG INVESTMENT ApSDULONG INVESTMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 119.722 Mindweiss Århus ApSMindweiss Århus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 314.539 MINDWEISS A/SMINDWEISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 454.998 Mindweiss Group ApSMindweiss Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Johanne Dulong blir med i styretMINDWEISS A/SJohanne Dulong erstatter Christian Bang Holm-Søndergaard i styret for MINDWEISS A/S etter en periode på 8 år. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Jannie Marie Kristensen Bachmann blir med i ledelsenMindweiss Århus ApSJannie Marie Kristensen Bachmann blir med i ledelsen for Mindweiss Århus ApS. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Overskudd på DKK 153.471 DULONG INVESTMENT ApSDULONG INVESTMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marc Dulong er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2021Helle Buus Hougesen slutter som adm. direktørMindweiss Århus ApSHelle Buus Hougesen slutter som adm. direktør i Mindweiss Århus ApS. Marc Dulong er forsatt medlem av ledelsen.Se mere