30. juni 2021Marcello Di Campli forlater styretGS-HYDRO DANMARK ApSMarcello Di Campli forlater styret for GS-HYDRO DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
12. april 2021Overskudd på DKK 112.187 GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marcello Di Campli er medlem av styret.Se mere
17. mars 2020Overskudd på DKK 344.005 GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marcello Di Campli er medlem av styret.Se mere
27. mars 2019Underskudd på DKK 1,9 mio.GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marcello Di Campli er medlem av styret.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 760.478 GS-HYDRO DANMARK ApSGS-HYDRO DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Marcello Di Campli er medlem av styret.Se mere
16. februar 2018 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1GS-Hydro Danmark A/S Henrik Hinz er ny formand i bestyrelsen i GS-Hydro Danmark A/S, mens også Fabio Marassi og Marcello Di Campli er trådt ind i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
7. februar 2018Marcello Di Campli blir med i styretGS-HYDRO DANMARK ApSMarcello Di Campli blir med i styret for GS-HYDRO DANMARK ApS.Se mere