17. september 2012Marcos Alba Bastos blir med i styretMETALFRIO SOLUTIONS A/SMarcos Alba Bastos erstatter Marcelo Moojen Epperlein i styret for METALFRIO SOLUTIONS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMETALFRIO SOLUTIONS A/SMETALFRIO SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
18. august 2011AdresseendringMETALFRIO SOLUTIONS A/SMETALFRIO SOLUTIONS A/S flytter fra Aalestrup til Viborg. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortMETALFRIO SOLUTIONS A/SMETALFRIO SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
18. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMETALFRIO SOLUTIONS A/SMETALFRIO SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
3. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortMETALFRIO SOLUTIONS A/SMETALFRIO SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
27. april 2010Marcelo Passadore blir med i styretMETALFRIO SOLUTIONS A/SMarcelo Passadore erstatter Marcelo Faria de Lima i styret for METALFRIO SOLUTIONS A/S etter en periode på 4 år. Marcelo Moojen Epperlein er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2010Ny bransje: Engroshandel med hårde hvidevarerMETALFRIO SOLUTIONS A/STidligere bransje: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
11. november 2009Gerson Verissimo slutter som adm. direktørMETALFRIO SOLUTIONS A/SGerson Verissimo slutter som adm. direktør i METALFRIO SOLUTIONS A/S. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere
11. november 2009Marcelo Moojen Epperlein blir med i styretMETALFRIO SOLUTIONS A/SMarcelo Moojen Epperlein erstatter Torben Larsen i styret for METALFRIO SOLUTIONS A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
11. november 2009Torben Larsen blir med i ledelsenMETALFRIO SOLUTIONS A/STorben Larsen blir med i ledelsen for METALFRIO SOLUTIONS A/S. Marcelo Moojen Epperlein er medlem av styret.Se mere