9. juliOverskudd på DKK 148.080 DKN Estate ApSDKN Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 5.569 MFN-Holding ApSMFN-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 7.909 MFN-Holding ApSMFN-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 4.417 DKN Estate ApSDKN Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Endring i eierkretsenDKN Estate ApSMarck Martin Færløv Jensen øker sitt reelle eierskap av DKN Estate ApS.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenDKN Estate ApSKlaus Rasmussen Don er ikke lenger registrert som reell eier av DKN Estate ApS. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2022Marck Martin Færløv Jensen forlater ledelsenJKM Ejendomme ApSMarck Martin Færløv Jensen forlater ledelsen for JKM Ejendomme ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. september 2022Endring i eierkretsenJKM Ejendomme ApSMarck Martin Færløv Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av JKM Ejendomme ApS.Se mere
18. august 2022Overskudd på DKK 22.562 DKN Estate ApSDKN Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. februar 2021 til 31. desember 2021. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2022Underskudd på DKK 5.000 MFN-Holding ApSMFN-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022Overskudd på DKK 125.157 JKM Ejendomme ApSJKM Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 6.295 MFN-Holding ApSMFN-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mars 2020 til 31. desember 2020. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 47.725 JKM Ejendomme ApSJKM Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. desember 2020. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2021StiftelseDKN Estate ApSDKN Estate ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2020StiftelseJKM Ejendomme ApSJKM Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2020StiftelseMFN-Holding ApSMFN-Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Marck Martin Færløv Jensen er medlem af ledelsen.Se mere