7. augustOverskudd på DKK 410.671 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
18. marsStiftelseLejlighed.nu ApSLejlighed.nu ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Underskudd på DKK 3.003 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 68.906 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
26. november 2022Underskudd på DKK 107.991 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Underskudd på DKK 62.365 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2021Overskudd på DKK 642.985 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2021Overskudd på DKK 138.920 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2020Overskudd på DKK 83.374 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2020Underskudd på DKK 48.785 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2019Overskudd på DKK 97.084 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2019Overskudd på DKK 13.249 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2018Underskudd på DKK 53.559 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2018Overskudd på DKK 34.769 DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2017AdresseendringSØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS flytter fra Sydals til Augustenborg. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2017Underskudd på DKK 893.858 SØNDERBORG VINDUESCENTER ApSSØNDERBORG VINDUESCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2017Overskudd på DKK 2,3 mio.DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/SDYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Marck Munksgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
15. august 2017 · Mester TidendeUgens rokader i byggeriets topSønderborg Vinduescenter ApS Marck Munksgaard Jensen er trådt ind i direktionen hos Sønderborg Vinduescenter ApS i stedet for Jan Munksgaard Nygaard Jensen (kilde: Les artikkel
14. august 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderSønderborg Vinduescenter ApS Marck Munksgaard Jensen er trådt ind i direktionen hos Sønderborg Vinduescenter ApS i stedet for Jan Munksgaard Nygaard Jensen (kilde: Les artikkel
11. august 2017 · Wood SupplyUge 32: Ind og ud af branchens bestyrelser og direktionerSønderborg Vinduescenter ApS Marck Munksgaard Jensen er trådt ind i direktionen hos Sønderborg Vinduescenter ApS i stedet for Jan Munksgaard Nygaard Jensen (kilde: Les artikkel