28. juniOverskudd på DKK 78.664 Marco Dybdal Holding ApSMarco Dybdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 65.462 Micmar ApSMicmar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 181.834 Pensionsspecialisterne ApSPensionsspecialisterne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 6.852 Pensionsanalyse Danmark ApSPensionsanalyse Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 65.739 Wihlborg Advisory ApSWihlborg Advisory ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 17.712 Micmar ApSMicmar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 229.640 Pensionsspecialisterne ApSPensionsspecialisterne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 113.605 Marco Dybdal Holding ApSMarco Dybdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 5.077 Pensionsanalyse Danmark ApSPensionsanalyse Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 67.454 Wihlborg Advisory ApSWihlborg Advisory ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
28. mars 2023Marco Dybdal forlater styretP. Hansen DK ApSMarco Dybdal forlater styret for P. Hansen DK ApS etter en periode på 4 år.Se mere
8. mars 2023Marco Dybdal forlater styretDen bornholmske pensionsmægler ApSMarco Dybdal forlater styret for Den bornholmske pensionsmægler ApS etter en periode på 3 år.Se mere
8. mars 2023Marco Dybdal forlater styretThomas Soelberg ApSMarco Dybdal forlater styret for Thomas Soelberg ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. august 2022Marco Dybdal forlater ledelsenChr. Moberg Rådgivning ApSMarco Dybdal forlater ledelsen for Chr. Moberg Rådgivning ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenChr. Moberg Rådgivning ApSMarco Dybdal er ikke lenger registrert som reell eier av Chr. Moberg Rådgivning ApS.Se mere
1. juli 2022Nytt navn: Chr. Moberg Rådgivning ApS01.12.2021 ApS01.12.2021 ApS skifter navn til Chr. Moberg Rådgivning ApS. Marco Dybdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 41.118 Micmar ApSMicmar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 125.489 Thomas Soelberg ApSThomas Soelberg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
17. juni 2022Overskudd på DKK 96.122 P. Hansen DK ApSP. Hansen DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 33.659 Den bornholmske pensionsmægler ApSDen bornholmske pensionsmægler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Dybdal er medlem av styret.Se mere