4. juniOverskudd på DKK 7.381 Sator1 ApSSator1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniUnderskudd på DKK 39.334 Lapis ApSLapis ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Sardelli eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 6.205 MS-Hermes ApSMS-Hermes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniUnderskudd på DKK 58.711 SVICAT ApSSVICAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Sardelli er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 132.078 Lapis ApSLapis ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Sardelli eier 50% av virksomheten.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 8.497 MS-Hermes ApSMS-Hermes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 212.769 SVICAT ApSSVICAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Sardelli er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 72.452 Sator1 ApSSator1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2022Underskudd på DKK 169.455 Sator1 ApSSator1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2020 til 31. desember 2021. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2022Underskudd på DKK 351.758 SVICAT ApSSVICAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Sardelli er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juni 2022Underskudd på DKK 72.920 Lapis ApSLapis ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Sardelli eier 50% av virksomheten.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 21.542 MS-Hermes ApSMS-Hermes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 5.333 MS-Hermes ApSMS-Hermes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2021Underskudd på DKK 19.421 Lapis ApSLapis ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marco Sardelli eier 50% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Overskudd på DKK 405.086 SVICAT ApSSVICAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marco Sardelli er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2020StiftelseSator1 ApSSator1 ApS stiftes i bransjen restauranter. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2020Underskudd på DKK 21.735 MS-Hermes ApSMS-Hermes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 31. desember 2019. Marco Sardelli er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2020Overskudd på DKK 204.729 SVICAT ApSSVICAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marco Sardelli er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2020Underskudd på DKK 220.765 Lapis ApSLapis ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2018 til 31. desember 2019. Marco Sardelli eier 50% av virksomheten.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 99.926 SVICAT ApSSVICAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marco Sardelli er adm. direktør i virksomheten.Se mere