7. mai 2021Marcus Friedrich Janko forlater styretRGC MANAGEMENT A/SMarcus Friedrich Janko forlater styret for RGC MANAGEMENT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
4. mai 2021Overskudd på DKK 38.371 RGC MANAGEMENT A/SRGC MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marcus Friedrich Janko er styreleder.Se mere
16. september 2020Sandra Brigitte Müller blir med i styretRGC MANAGEMENT A/SSandra Brigitte Müller erstatter Michael Werner Eckert i styret for RGC MANAGEMENT A/S etter en periode på 4 år. Marcus Friedrich Janko er fortsatt styreleder.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 514.536 RGC MANAGEMENT A/SRGC MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marcus Friedrich Janko er styreleder.Se mere
13. juni 2019Underskudd på DKK 418.502 RGC MANAGEMENT A/SRGC MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marcus Friedrich Janko er styreleder.Se mere
27. mars 2019Marcus Friedrich Janko blir ny styrelederRGC MANAGEMENT A/SMarcus Friedrich Janko erstatter Jens Jäpel som styreleder hos RGC MANAGEMENT A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere