29. augustUnderskudd på DKK 31.742 BMB Group ApSBMB Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023AdresseendringBMB Group ApSBMB Group ApS flytter fra Aalborg til Pandrup. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Nytt navn: BMB Group ApSBy Ørbæk Design ApSBy Ørbæk Design ApS skifter navn til BMB Group ApS. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Cecilie Høygård Ørbæk forlater ledelsenBy Ørbæk Design ApSCecilie Høygård Ørbæk forlater ledelsen for By Ørbæk Design ApS etter en periode på 3 år. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Endring i eierkretsenBy Ørbæk Design ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av By Ørbæk Design ApS. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 41.084 By Ørbæk Design ApSBy Ørbæk Design ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2022Underskudd på DKK 133.158 By Ørbæk Design ApSBy Ørbæk Design ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. februar 2021 til 31. mars. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2021StiftelseBy Ørbæk Design ApSBy Ørbæk Design ApS stiftes i bransjen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Marcus Hildebrandt Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Endring i eierkretsenRaveni Invest IVSMarcus Hildebrandt Møller er ikke lenger registrert som reell eier av Raveni Invest IVS.Se mere
27. november 2018Frederik Arnholt Hundrup blir med i ledelsenFM-Studios IVSFrederik Arnholt Hundrup erstatter Tony Erik Arnholt Hundrup i ledelsen for FM-Studios IVS etter en periode på 3 måneder. Marcus Hildebrandt Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
27. november 2018Endring i eierkretsenFM-Studios IVSMarcus Hildebrandt Møller registrert som reell eier av FM-Studios IVS.Se mere
27. november 2018Nytt navn: FM-Studios IVSFML Studios IVSFML Studios IVS skifter navn til FM-Studios IVS. Marcus Hildebrandt Møller eier 50% av virksomheten.Se mere