2. november 2007Margit Moragon forlater ledelsenSEVEN FLAGS ApSMargit Moragon forlater ledelsen for SEVEN FLAGS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortSEVEN FLAGS ApSSEVEN FLAGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Margit Moragon er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007Michelle Le Herissier forlater ledelsenSEVEN FLAGS ApSMichelle Le Herissier forlater ledelsen for SEVEN FLAGS ApS etter en periode på 12 måneder. Margit Moragon er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen blir adm. direktørSEVEN FLAGS ApSChristian Ulrich Brandt Birger-Christensen erstatter Jochem van Rijn som adm. direktør i SEVEN FLAGS ApS. Margit Moragon er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
11. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortSEVEN FLAGS ApSSEVEN FLAGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Margit Moragon er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2006Margit Moragon blir med i ledelsenSEVEN FLAGS ApSMargit Moragon blir med i ledelsen for SEVEN FLAGS ApS.Se mere