21. desember 2023Underskudd på DKK 24.874 LÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApSLÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 71.268 Gelsted-Ejby Lægehus ApSGelsted-Ejby Lægehus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2023Underskudd på DKK 30.736 GELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 591.093 LÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApSLÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 268.533 Gelsted-Ejby Lægehus ApSGelsted-Ejby Lægehus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 25.073 GELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022Endring i eierkretsenGelsted Lægehus I/SMaria Aagaard Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Gelsted Lægehus I/S.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.Gelsted-Ejby Lægehus ApSGelsted-Ejby Lægehus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2021Overskudd på DKK 238.573 LÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApSLÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021Overskudd på DKK 13.452 GELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2021AdresseendringGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApS flytter fra Gelsted til Glamsbjerg. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.GELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSTidligere bransje: Uoplyst. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.Gelsted-Ejby Lægehus ApSGelsted-Ejby Lægehus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2020Underskudd på DKK 46.812 LÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApSLÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Underskudd på DKK 21.139 GELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2020Endring i eierkretsenGelsted Lægehus I/SBirgitte Brinck-Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Gelsted Lægehus I/S. Maria Aagaard Pedersen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
20. mai 2020Flere forlater ledelsenGelsted-Ejby Lægehus ApS3 personer forlater ledelsen for Gelsted-Ejby Lægehus ApS. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Overskudd på DKK 265.252 LÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApSLÆGE MARIA PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Overskudd på DKK 166.330 GELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApSGELSTED-EJBY EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Maria Aagaard Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere