4. august 2003Maria Bejlegaard Jensen forlater styretESS GRAPHIC A/SMaria Bejlegaard Jensen forlater styret for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 8 år.Se mere
1. august 2003Nytt navn: ESS GRAPHIC A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S skifter navn til ESS GRAPHIC A/S. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2000AdresseendringBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S flytter fra Vodskov til Sulsted. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
12. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
19. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 1995 til 31. desember 1996. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere
22. desember 1995StiftelseBEJLEGÅRD HOLDING A/SBEJLEGÅRD HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Maria Bejlegaard Jensen er medlem av styret.Se mere