29. desember 2023Ny status UNDER KONKURSLadeboksens Servicebog ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
22. september 2023René Manley Larsen forlater ledelsenLadeboksens Servicebog ApSRené Manley Larsen forlater ledelsen for Ladeboksens Servicebog ApS etter en periode på 11 måneder. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
22. september 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLadeboksens Servicebog ApSTidligere status: Normal. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
8. august 2023AdresseendringLadeboksens Servicebog ApSLadeboksens Servicebog ApS flytter fra Ringsted til København Ø. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
11. juli 2023Overskudd på DKK 0 Ladeboksens Servicebog ApSLadeboksens Servicebog ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
14. oktober 2022René Manley Larsen blir med i ledelsenLadeboksens Servicebog ApSRené Manley Larsen erstatter Jesper Daugaard Larsen i ledelsen for Ladeboksens Servicebog ApS etter en periode på 1 år. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 0 Ladeboksens Servicebog ApSLadeboksens Servicebog ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Nytt navn: Ladeboksens Servicebog ApSboligens servicebog ApSboligens servicebog ApS skifter navn til Ladeboksens Servicebog ApS. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
12. mai 2022Endring i eierkretsenboligens servicebog ApSMaria Buchna er ikke lenger registrert som reell eier av boligens servicebog ApS.Se mere
7. februar 2022Adresseendringboligens servicebog ApSboligens servicebog ApS flytter til ny adresse i Ringsted. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
3. desember 2021Ny selskapsform Anpartsselskabboligens servicebog ApSboligens servicebog ivs endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til boligens servicebog ApS. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juli 2021Overskudd på DKK 27.080 boligens servicebog ivsboligens servicebog ivs offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juli 2021Jesper Daugaard Larsen blir med i ledelsenboligens servicebog ivsJesper Daugaard Larsen blir med i ledelsen for boligens servicebog ivs. Maria Buchna eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juli 2021Endring i eierkretsenboligens servicebog ivsMaria Buchna registrert som reell eier av boligens servicebog ivs.Se mere
14. juli 2021Endring i eierkretsenServicebog for Boligen ApSMaria Buchna er ikke lenger registrert som reell eier av Servicebog for Boligen ApS.Se mere
7. juli 2021Endring i eierkretsenServicebog for Boligen ApSMaria Buchna registrert som reell eier av Servicebog for Boligen ApS.Se mere