29. oktober 2023Underskudd på DKK 26.689 ML Boligudlejning Løkken ApSML Boligudlejning Løkken ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.LBL Holding A/SLBL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 38.146 MBL Ejendomme ApSMBL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 77.852 ML Boligudlejning Brønderslev ApSML Boligudlejning Brønderslev ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 344.962 MBL Holding Brønderslev ApSMBL Holding Brønderslev ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Overskudd på DKK 40.749 ML Boligudlejning Brønderslev ApSML Boligudlejning Brønderslev ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Overskudd på DKK 10.709 MBL Ejendomme ApSMBL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 41.040 ML Boligudlejning Løkken ApSML Boligudlejning Løkken ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 734.734 MBL Holding Brønderslev ApSMBL Holding Brønderslev ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2022Underskudd på DKK 3,4 mio.LBL Holding A/SLBL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2022Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLBL Holding A/STidligere bransje: Uoplyst. Maria Bætz Larsen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerIs Kompagniet ApS Michael Lønstrup er indtrådt i direktionen hos Is Kompagniet ApS i stedet for Maria Bætz Larsen (kilde: Les artikkel
10. mai 2022Michael Lønstrup blir med i ledelsenIs Kompagniet ApSMichael Lønstrup erstatter Maria Bætz Larsen i ledelsen for Is Kompagniet ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
23. april 2022 · Vores-bronderslev.dkNye virksomheder i Brønderslev i sidste månedIs Kompagniet ApS , Midgården 8, 9700 Brønderslev Is Kompagniet ApS tilhører branchen Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. og er ejet samt ledet af Maria Bætz Larsen. js-majestic.com , Peder Nielsens Gade 11, 9700 Brønderslev js-majestic.com tilhører branchen Skønheds- og hudpleje . Les artikkel
13. april 2022Endring i eierkretsenIs Kompagniet ApSMaria Bætz Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Is Kompagniet ApS.Se mere
24. mars 2022StiftelseIs Kompagniet ApSIs Kompagniet ApS stiftes i bransjen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2022AdresseendringMBL Ejendomme ApSMBL Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Brønderslev. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Underskudd på DKK 22.087 ML Boligudlejning Løkken ApSML Boligudlejning Løkken ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. september 2020 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Underskudd på DKK 203.527 MBL Ejendomme ApSMBL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 660.488 MBL Holding Brønderslev ApSMBL Holding Brønderslev ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Maria Bætz Larsen er medlem af ledelsen.Se mere