3. august 2015 · Netfonds03/08-2015 16:42:57: Fondsbørsmeddelelse nr. 7 - 03.08.2015Tivoli A/S Selskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 7 - 03.08.2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 7 Den ene af to medarbejderrepræsentanter i Tivolis bestyrelse, Maria Fergadis, har fratrådt sin stilling pr. 31. august 2015 og udtræder samtidig af bestyrelsen. Les artikkel
31. juli 2015Maria Bølcho Fergadis forlater styretTivoli A/SMaria Bølcho Fergadis forlater styret for Tivoli A/S etter en periode på 5 år.Se mere
6. mai 2015Overskudd på DKK 44 mio.Tivoli A/STivoli A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
27. april 2015 · GlobeNewswire FinlandFondsbørsmeddelelse nr. 5 – Tivoli A/S – forløb af generalforsamlingen 2015Endvidere sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og Maria Fergadis. Les artikkel
27. april 2015 · Netfonds27/04-2015 16:34:04: Fondsbørsmeddelelse nr. 5. Tivoli A/S. forløb af generalforsamlingen 2015Endvidere sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og Maria Fergadis. Les artikkel
27. april 2015 · Netfonds27/04-2015 16:34:04: Fondsbørsmeddelelse nr. 5. Tivoli A/S. forløb af generalforsamlingen 2015Endvidere sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og Maria Fergadis. Les artikkel
1. januar 2015Elisabeth Cecilia Milton blir med i ledelsenTivoli A/SElisabeth Cecilia Milton blir med i ledelsen for Tivoli A/S. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
20. juni 2014Regnskap for 2013 offentligjortTivoli A/STivoli A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
24. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortTivoli A/STivoli A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
27. august 2012Regnskap for 2011 offentligjortTivoli A/STivoli A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
28. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTivoli A/STivoli A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
27. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTivoli A/STivoli A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Maria Bølcho Fergadis er medlem av styret.Se mere
26. april 2010Maria Bølcho Fergadis blir med i styretTivoli A/SMaria Bølcho Fergadis blir med i styret for Tivoli A/S.Se mere