8. januar 2013Maria Ellen Kirstine Muus forlater ledelsenMUUS HOLDING ApSMaria Ellen Kirstine Muus forlater ledelsen for MUUS HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
6. desember 2012Maria Ellen Kirstine Muus forlater ledelsenHERREGÅRDENE ApSMaria Ellen Kirstine Muus forlater ledelsen for HERREGÅRDENE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. september 2012Maria Ellen Kirstine Muus forlater styretONE-HOUR PRESS ApSMaria Ellen Kirstine Muus forlater styret for ONE-HOUR PRESS ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
4. september 2012Maria Ellen Kirstine Muus forlater styretFATDUX GROUP ApSMaria Ellen Kirstine Muus forlater styret for FATDUX GROUP ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
4. september 2012Maria Ellen Kirstine Muus forlater styretFATDUX COPENHAGEN ApSMaria Ellen Kirstine Muus forlater styret for FATDUX COPENHAGEN ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMUUS HOLDING ApSTidligere status: Normal. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHERREGÅRDENE ApSTidligere status: Normal. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortONE-HOUR PRESS ApSONE-HOUR PRESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem av styret.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFATDUX GROUP ApSFATDUX GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem av styret.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFATDUX COPENHAGEN ApSFATDUX COPENHAGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem av styret.Se mere
24. januar 2012Maria Ellen Kirstine Muus blir med i styretONE-HOUR PRESS ApSMaria Ellen Kirstine Muus blir med i styret for ONE-HOUR PRESS ApS.Se mere
24. januar 2012Maria Ellen Kirstine Muus blir med i styretFATDUX GROUP ApSMaria Ellen Kirstine Muus blir med i styret for FATDUX GROUP ApS.Se mere
24. januar 2012Maria Ellen Kirstine Muus blir med i styretFATDUX COPENHAGEN ApSMaria Ellen Kirstine Muus blir med i styret for FATDUX COPENHAGEN ApS.Se mere
15. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortMUUS HOLDING ApSMUUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2010StiftelseHERREGÅRDENE ApSHERREGÅRDENE ApS stiftes i bransjen anden reklamevirksomhed. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortMUUS HOLDING ApSMUUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2009Regnskap for 2008 offentligjortMUUS HOLDING ApSMUUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortMUUS HOLDING ApSMUUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2007Regnskap for 2006 offentligjortMUUS HOLDING ApSMUUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2006Regnskap for 2005 offentligjortMUUS HOLDING ApSMUUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Maria Ellen Kirstine Muus er medlem af ledelsen.Se mere