1. januar 2002Maria Eva Bjerregaard Hjortsø forlater ledelsenPLASQUIP ApSMaria Eva Bjerregaard Hjortsø forlater ledelsen for PLASQUIP ApS etter en periode på 12 år.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortPLASQUIP ApSPLASQUIP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortPLASQUIP ApSPLASQUIP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortPLASQUIP ApSPLASQUIP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortPLASQUIP ApSPLASQUIP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortPLASQUIP ApSPLASQUIP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortPLASQUIP ApSPLASQUIP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 1995Nytt navn: PLASQUIP ApSHANS FOG AGENCY ApSHANS FOG AGENCY ApS skifter navn til PLASQUIP ApS. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 1995Hans Fog forlater ledelsenHANS FOG AGENCY ApSHans Fog forlater ledelsen for HANS FOG AGENCY ApS etter en periode på 5 år. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1990StiftelseHANS FOG AGENCY ApSHANS FOG AGENCY ApS stiftes i bransjen fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Maria Eva Bjerregaard Hjortsø er medlem af ledelsen.Se mere