10. april 2019Maria Kröger forlater styretVitec Datamann A/SMaria Kröger forlater styret for Vitec Datamann A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. juni 2018Henrik Johnsen blir adm. direktørVitec Datamann A/SHenrik Johnsen blir adm. direktør i Vitec Datamann A/S. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Stefan Luigi Hestbæk forlater ledelsenVitec Datamann A/SStefan Luigi Hestbæk forlater ledelsen for Vitec Datamann A/S etter en periode på 42 år. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere
18. mai 2018Overskudd på DKK 2,2 mio.Vitec Datamann A/SVitec Datamann A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere
22. mai 2017Overskudd på DKK 2,6 mio.Vitec Datamann A/SVitec Datamann A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Regnskap for 2015 offentligjortVitec Datamann A/SVitec Datamann A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 31. desember 2015. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere
23. november 2015Overskudd på DKK 4,3 mio.Vitec Datamann A/SVitec Datamann A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere
1. juli 2015Maria Kröger blir med i styretVitec Datamann A/SMaria Kröger blir med i styret for Vitec Datamann A/S.Se mere
1. juli 2015Nytt navn: Vitec Datamann A/SDATAMANN A/SDATAMANN A/S skifter navn til Vitec Datamann A/S. Maria Kröger er medlem av styret.Se mere