1. juni 2017StiftelseRajastan I/SRajastan I/S stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Maria Moe Christoffersen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. desember 2015Maria Moe Christoffersen forlater styretANDERS CHRISTOFFERSEN A/SMaria Moe Christoffersen forlater styret for ANDERS CHRISTOFFERSEN A/S etter en periode på 16 år.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 96.918 ANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2014Regnskap for 2013 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2014StiftelseJust Coffee I/SJust Coffee I/S stiftes i bransjen forarbejdning af te og kaffe. Maria Moe Christoffersen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedANDERS CHRISTOFFERSEN A/STidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortANDERS CHRISTOFFERSEN A/SANDERS CHRISTOFFERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Maria Moe Christoffersen er medlem av styret.Se mere