18. aprilLars Tolstrup blir ny styrelederBK NORD A/SLars Tolstrup erstatter Claus Nørgaard som styreleder hos BK NORD A/S etter en periode på 11 år. Maria Møller Salling er fortsatt styremedlem.Se mere
7. februarUnderskudd på DKK 524.900 BK NORD A/SBK NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maria Møller Salling er medlem av styret.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 201.674 BK NORD A/SBK NORD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Maria Møller Salling er medlem av styret.Se mere
10. februar 2023 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 6Morten Yde Kirk og Maria Møller Salling er indtrådt i bestyrelsen hos BK Nord A/S i stedet for Ejner Hundahl Hansen. Les artikkel
2. januar 2023Maria Møller Salling blir med i styretBK NORD A/SMaria Møller Salling blir med i styret for BK NORD A/S.Se mere